John Jørgen Funch
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SMART-CITY-DK FORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 44.432' DKK FAIRWIND A/S (2021) |
Største underskud: | -132.289' DKK MT HØJGAARD GRØNLAND ApS (2023) |
Største egenkapital: | 342.564' DKK Force Bidco A/S (2021) |
Største gæld: | 435.417' DKK FAIRWIND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FAIRWIND A/S (6 år 10 måneder) |
Seed: 527180202
John Jørgen Funch har gået på Køge Trade Shool i perioden 1984-1986, Construction Technical University i perioden 1992-1997 og Courses i perioden 1997-2008. John fik kompetencer indenfor Bachelor of Architectural Technology and Construction management, de førnævnte steder.
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2009 ved SMART-CITY-DK FORENING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred John Jørgen Funch i 2 år 4 måneder, før stoppet den 27. oktober 2011.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. oktober 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Funch Askøe Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
KINGO KARLSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2024 -
Funch Askøe Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2018
Tidslinje (37)
-
KINGO KARLSEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
FAIRWIND UKRAINE ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023 -
FairWind Offshore A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023
Blå bog (fortsat)
John har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 13 år 8 måneder, har John bla. Arbejdet indenfor felter som Construction Management, Management, Project Management, Strategy og Construction.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.12.2018 - 03.08.2023
Bestyrelsesmedlem
15.05.2021 - 14.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2017 - 13.06.2017
Direktør
13.06.2017 - 03.08.2023
Bestyrelsesmedlem
28.09.2021 - 14.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.04.2017 - 14.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
John Jørgen Funch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Funch Askøe Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.175' DKK. Igennem holdingselskabet Funch Askøe Holding ApS har John derfor også ejerandele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for John Jørgen Funch, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FAIRWIND A/S kunne offentliggøre et overskud på 44.432' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Force Holdco A/S kunne offentliggøre et underskud på 22.596' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20.061' DKK (A/S AJCON ENTREPRENØR- OG INGENIØRFIRMA).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 132.289' DKK (MT HØJGAARD GRØNLAND ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 285.267' DKK (Force Bidco A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.271' DKK (FairWind Offshore A/S).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Triton V Luxco 43 Sarl.