Jeanette Meyer Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1989 (35 år) |
Karrieren startede hos: | NCS HOLDING 2000 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.613' DKK JKC TEKNIK ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.776' DKK JKC TEKNIK ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 22.030' DKK JKC TEKNIK ApS (2020-21) |
Største gæld: | 5.221' DKK JKC TEKNIK ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NCS FUGTTEKNIK A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NCS HOLDING 2000 A/S (20 år 5 måneder) |
Seed: 1253591108
Det hele begyndte den dag i 1989 i NCS HOLDING 2000 A/S (tidligere VICH 1754 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jeanette Meyer Christiansen i 20 år 5 måneder, inden stoppet d. 1. februar 2010.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 127' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JKC TEKNIK ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JKC EJENDOMSSELSKAB ApS
Via JKC TEKNIK ApS -
JKC FAMILIE ApS
Via JKC TEKNIK ApS
Direktørposter (1)
-
JKC FAMILIE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2023
Tidslinje (6)
-
JKC TEKNIK ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.10.2023
Registreringsdato: 27.10.2023 -
JKC FAMILIE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023 -
NCS FUGTTEKNIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020
Blå bog (fortsat)
Jeanette har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør og Ejer
21.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% Via JKC TEKNIK ApS -
Bestyrelsesmedlem
05.08.2008 - 01.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1989 - 01.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab