Kristina Jervin Rosenlund
Erhvervsaktiv: | 10. feb. 2014 - 30. nov. 2023 |
Karrieren startede hos: | STARLABS DENMARK ApS (Ejer) |
Største overskud: | 334' DKK STARLABS DENMARK ApS (2018-19) |
Største underskud: | -2.881' DKK STARLABS DENMARK ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 594' DKK STARLABS DENMARK ApS (2018-19) |
Største gæld: | 5.781' DKK STARLABS DENMARK ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Quick `n` Tasty ApS (Nu: NCB Invest ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af R.G. Holding 2016 ApS (6 år) |
Seed: 1940147045
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Kristina Jervin Rosenlund. Den første gang Kristina var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2014 ved STARLABS DENMARK ApS i rollen som Ejer og Direktør. Kristina Jervin Rosenlund erhvervede virksomheden STARLABS DENMARK ApS d. 10. februar 2014. Kristina der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Direktør bestred Kristina i 5 år, før stoppet den 27. februar 2019.
Virksomheden opererede indenfor specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2018-19 som viste et overskud på 334' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. november 2023.
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
R.G. Holding 2016 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.09.2022
Registreringsdato: 15.09.2022 -
Protein Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.08.2022
Registreringsdato: 12.08.2022 -
R.G. Holding 2016 ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.08.2022
Registreringsdato: 12.08.2022
Blå bog (fortsat)
Kristina har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Karrieren har i alt varet 9 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
10.02.2014 - 27.02.2019
Direktør
18.06.2014 - 26.01.2016
Direktør
11.03.2016 - 06.08.2021
Reel ejer
01.02.2018 - 26.02.2019
Reel ejer
27.02.2019 - 30.11.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
07.08.2019 - 18.01.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2016 - 12.08.2022
Direktør
11.08.2016 - 12.08.2022
Ejer
01.02.2018 - 15.09.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.08.2019 - 01.09.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
23.08.2017 - 17.08.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor STARLABS DENMARK ApS kunne fremvise et overskud på 334' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor STARLABS DENMARK ApS kunne fremvise et underskud på 2.881' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kristina' netværk er Maisam Karami Milajerdi.