Anne Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 1995 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MGN FINANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.875' DKK SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -27.679' DKK SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 59.027' DKK SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 257.558' DKK SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 142 årsværk hos SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCAN-HIDE A/S (8 år 1 måned) |
Seed: 486915653
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1995 hos MGN FINANS A/S (tidligere A/S PSE NR. 4816) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Anne Nielsen i 3 år, inden stoppet den 17. december 1998.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 2.289' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
MGN FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2018
Registreringsdato: 16.01.2018 -
MGN FINANS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2017
Registreringsdato: 15.05.2017 -
SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2009
Registreringsdato: 11.12.2009
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - 13.12.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2009 - 16.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.12.1995 - 17.12.1998
Bestyrelsesmedlem
15.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S) der præsenterede et overskud på 25.875' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos MGN FINANS A/S der præsenterede et underskud på 2.289' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 1 måned fra 2009 til 2018 hos SCAN-HIDE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 14.448' DKK (SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.289' DKK (MGN FINANS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 56.660' DKK (SCAN-HIDE A.M.B.A (Nu: SCAN-HIDE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.470' DKK (MGN FINANS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Grete Lisa Nielsen.