Per Adsersen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | WEST-WIND. SØNDERVIG ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 8.003' DKK WEST-WIND. SØNDERVIG ApS (2021) |
Største underskud: | -119' DKK WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS (2016) |
Største egenkapital: | 19.777' DKK WEST-WIND. SØNDERVIG ApS (2021) |
Største gæld: | 10.157' DKK STRANDGADE 2007 ApS (2014) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af WEST-WIND. SØNDERVIG ApS (26 år 11 måneder) |
Seed: 1107570052
Karrieren i erhvervslivet startede i 1996 ved WEST-WIND. SØNDERVIG ApS i rollen som Stifter og Ejer. Denne rolle bestred Per Adsersen i 26 år 11 måneder, før stoppet den 1. januar 2023.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor tøjforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 5.856' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
STRANDGADE 2007 ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Per Adsersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Per Adsersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
STRANDGADE 2007 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2023
Registreringsdato: 05.04.2023 -
WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2019
Registreringsdato: 18.03.2019 -
WEST-WIND. SØNDERVIG ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 17.11.2016
Registreringsdato: 17.11.2016
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
17.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
24.01.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2009 - 27.03.2014
Bestyrelsesmedlem
18.03.2019 - 05.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Reel ejer
09.01.1996 - 01.01.2023
Ejer
17.05.2006 - 17.11.2016
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.11.2016 - 17.11.2016
Ejerandel: 50-66.65%
Per Adsersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Per Adsersen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.312' DKK. Gennem holdingselskabet Per Adsersen Holding ApS har Per derfor også andele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Per Adsersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor WEST-WIND. SØNDERVIG ApS kunne fremvise et overskud på 5.268' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.856' DKK (WEST-WIND. SØNDERVIG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.281' DKK (WEST-WIND. SØNDERVIG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.408' DKK (WESTWIND LØKKEN/BLOKHUS ApS (Nu: WESTWIND SYD 2014 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er René Lohmann Lagoni.