Bodil Busk Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DIREKTØR ESPEN OG HUSTRU TANJA NEERGAARD DINESEN'S FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 526' DKK DEN PLESSENSKE SELSØ FOND (2021-22) |
Største underskud: | -130' DKK DEN PLESSENSKE SELSØ FOND (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.158' DKK DEN PLESSENSKE SELSØ FOND (2022-23) |
Største gæld: | 18.210' DKK DEN PLESSENSKE SELSØ FOND (2017-18) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DEN PLESSENSKE SELSØ FOND (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DIREKTØR ESPEN OG HUSTRU TANJA NEERGAARD DINESEN'S FOND (18 år 10 måneder) |
Seed: 1081993316
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1996 hos DIREKTØR ESPEN OG HUSTRU TANJA NEERGAARD DINESEN'S FOND i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Bodil Busk Laursen i 18 år 10 måneder, før stoppet d. 1. januar 2015.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
DEN PLESSENSKE SELSØ FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2020
Registreringsdato: 08.06.2020 -
DIREKTØR ESPEN OG HUSTRU TANJA NEERGAARD DINESEN'S FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015 -
DEN PLESSENSKE SELSØ FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2012
Registreringsdato: 23.05.2012
Blå bog (fortsat)
Bodil har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.10.2018 - 22.01.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2012 - 08.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
24.10.2017 - 02.04.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.02.1996 - 01.01.2015
Reel ejer
14.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Bodil Busk Laursen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos DEN PLESSENSKE SELSØ FOND der præsenterede et overskud på 24' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos DEN PLESSENSKE SELSØ FOND der præsenterede et underskud på 130' DKK.
Bodil har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 10 måneder fra 1996 til 2015 hos DIREKTØR ESPEN OG HUSTRU TANJA NEERGAARD DINESEN'S FOND.