Henrik Nordby Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. dec. 1995 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | INFO KREDIT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 201.089' DKK Core Bolig VI Kommanditaktieselskab (2021) |
Største underskud: | -47.528' DKK Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr.1 (2022) |
Største egenkapital: | 1.359.406' DKK Core Bolig VI Kommanditaktieselskab (2021) |
Største gæld: | 1.364.479' DKK Core Bolig VI Kommanditaktieselskab (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Core Bolig VI Kommanditaktieselskab (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSSELSKABET RYESGADE KOMMANDITAKTIESELSKAB (11 år 7 måneder) |
Seed: 1475609420
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1995 i INFO KREDIT A/S som Direktør. Hvervet som Direktør havde Henrik Nordby Christensen i 3 år 4 måneder, inden stoppet d. 1. maj 1999.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendomsselskabet Ryesgade Investorselskab II ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejendomsselskabet Ryesgade Investorselskab III ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET RYESGADE KOMMANDITAKTIESELSKAB
Via Ejendomsselskabet Ryesgade Investorselskab II ApS
Direktørposter (3)
-
ACCUNIA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016 -
ACCUNIA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016 -
ACM Forvaltning A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
Core Bolig VI Kommanditaktieselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2015 -
Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr.1
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2015 -
EJENDOMSSELSKABET RYESGADE KOMMANDITAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (38)
-
Kapitalforeningen Accunia Invest (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2022
Registreringsdato: 20.04.2022 -
ACM Forvaltning A/S
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2022
Registreringsdato: 10.01.2022 -
ACM Forvaltning A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2022
Registreringsdato: 10.01.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
29.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Nordby Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Core Bolig VI Kommanditaktieselskab der præsenterede et overskud på 201.089' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr.1 der præsenterede et underskud på 47.528' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 7 måneder fra 2013 til i dag hos EJENDOMSSELSKABET RYESGADE KOMMANDITAKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.287' DKK (EJENDOMSSELSKABET RYESGADE KOMMANDITAKTIESELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.862' DKK (Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr.1).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.196.008' DKK (Core Bolig VI Kommanditaktieselskab).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.574' DKK (Air-Invest Holding A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er John Bødker.