Lene Tranberg
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 1977 (47 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 471.093' DKK MARGOT OG THORVALD DREYERS FOND (2020) |
Største underskud: | -59.226' DKK GYLDENDAL A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.683.742' DKK MARGOT OG THORVALD DREYERS FOND (2021) |
Største gæld: | 799.947' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET VEST (2022) |
Flest årsværk: | 96 årsværk hos FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK (Nu: DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S (32 år 1 måned) |
Seed: 1886752370
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu mange år siden hos LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S (tidligere ARKITEKTFIRMAET BENTE OG BOJE LUNDGAARD ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Lene Tranberg i 32 år 1 måned, før stoppet d. 31. marts 2009.
I dag arbejder virksomheden med arkitektvirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 8.043' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L TRANBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Svallerup Vindmøllelaug A/S
Via L TRANBERG HOLDING ApS -
LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S
Via L TRANBERG HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
L TRANBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
Art Barns Lolland-fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2022 -
LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
Art Barns Lolland-fonden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2022
Registreringsdato: 14.02.2022 -
LT Fælles Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.10.2020
Registreringsdato: 19.10.2020 -
LT Fælles Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2017
Registreringsdato: 07.02.2017
Blå bog (fortsat)
Lene har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Ejer og Direktør
29.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.02.2017 - 19.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.04.2011 - 21.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Lene Tranberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L TRANBERG HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 32.645' DKK. Igennem holdingselskabet L TRANBERG HOLDING ApS har Lene derfor også ejerandele i Svallerup Vindmøllelaug A/S (10-14.99%) samt LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Lene Tranberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lene Tranberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos GYLDENDAL A/S der præsenterede et overskud på 76.645' DKK.
Lene har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 5 måneder fra 2009 til i dag hos LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 55.708' DKK (KAVI INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.644.964' DKK (MARGOT OG THORVALD DREYERS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 368' DKK (Art Barns Lolland-fonden).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Peter Thorsen.