Mette Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1978 (46 år) |
Karrieren startede hos: | SØNDERGAARD & JENSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 76.969' DKK BEWI FLAMINGO A/S (Nu: BEWI Denmark A/S) (2020) |
Største underskud: | -5.563' DKK BEWi Synbra Circular Denmark A/S (Nu: BEWi Circular Denmark A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 165.450' DKK BEWI FLAMINGO A/S (Nu: BEWI Denmark A/S) (2023) |
Største gæld: | 195.924' DKK BEWI FLAMINGO A/S (Nu: BEWI Denmark A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 247 årsværk hos BEWI FLAMINGO A/S (Nu: BEWI Denmark A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SØNDERGAARD & JENSEN ApS (41 år 9 måneder) |
Seed: 572239831
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for længe siden i SØNDERGAARD & JENSEN ApS som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mette Søndergaard i 41 år 9 måneder, inden stoppet d. 3. juli 2020.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 83' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØNDERGAARD & JENSEN ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
SØNDERGAARD & JENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
BEWi Circular Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.06.2020 -
BEWI Insulation Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2023 -
BEWI Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
BEWI Insulation Danmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
BEWI CELLPACK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
BEWI CELLPACK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022
Blå bog (fortsat)
Mette har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2022 - 31.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2020 - 10.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Søndergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i BEWI FLAMINGO A/S (Nu: BEWI Denmark A/S) der præsenterede et overskud på 76.969' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i BEWi Synbra Circular Denmark A/S (Nu: BEWi Circular Denmark A/S) der præsenterede et underskud på 5.563' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 41 år 9 måneder fra 1978 til 2020 hos SØNDERGAARD & JENSEN ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 27.953' DKK (BEWI Insulation Danmark A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.563' DKK (BEWi Synbra Circular Denmark A/S (Nu: BEWi Circular Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 165.450' DKK (BEWI FLAMINGO A/S (Nu: BEWI Denmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 776' DKK (SØNDERGAARD & JENSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Karl Erik Vester Olesen.