Henrik Åris Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRÅDFABRIKKEN KLAUS BAHN & CO. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 225.719' DKK T. HANSEN GRUPPEN A/S (2021) |
Største underskud: | -33.988' DKK AD DANMARK A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.259.585' DKK B. J. HOLDING MIDDELFART A/S (2023) |
Største gæld: | 543.798' DKK T. HANSEN GRUPPEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 983 årsværk hos T. HANSEN GRUPPEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B. J. HOLDING MIDDELFART A/S (15 år 11 måneder) |
Seed: 352672139
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1996 ved TRÅDFABRIKKEN KLAUS BAHN & CO. A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Åris Rasmussen i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 28. maj 1997.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af trådvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. januar 2001.
Bestyrelsesposter (4)
-
AD DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2018 -
LCH FIREWORKS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2010 -
Aalborg Fyrværkerifabrik A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2014 -
BILXPERTEN FRANCHISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
Anpartsselskabet af 5.1.2024
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
B. J. HOLDING MIDDELFART A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
Anpartsselskabet af 5.1.2024
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2024 - 02.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Åris Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved T. HANSEN GRUPPEN A/S der præsenterede et overskud på 225.719' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved AD DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 13.528' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 11 måneder fra 2008 til 2024 hos B. J. HOLDING MIDDELFART A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 188.830' DKK (B. J. HOLDING MIDDELFART A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 641' DKK (LCH FIREWORKS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.259.585' DKK (B. J. HOLDING MIDDELFART A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -960' DKK (ITAGO A/S (Nu: Aalborg Fyrværkerifabrik A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Bent Jensen.