René Vedel Wilche
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 1991 (33 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DA 1999 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 400' DKK DANAK DEN DANSKE AKKREDITERINGSFOND (2014) |
Største underskud: | -2.272' DKK DANAK DEN DANSKE AKKREDITERINGSFOND (2015) |
Største egenkapital: | 10.176' DKK DANAK DEN DANSKE AKKREDITERINGSFOND (2014) |
Største gæld: | 7.625' DKK DANAK DEN DANSKE AKKREDITERINGSFOND (2015) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos DANAK DEN DANSKE AKKREDITERINGSFOND (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DA 1999 A/S (6 år 7 måneder) |
Seed: 123726854
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1991 hos DA 1999 A/S (tidligere SLF ALFA A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde René Vedel Wilche i 6 år 7 måneder, inden stoppet den 31. oktober 1997.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. december 2005.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
SLF ALFA A/S (Nu: DA 1999 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.1997
Registreringsdato: 31.10.1997 -
SLF ALFA A/S (Nu: DA 1999 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.1991
Registreringsdato: 06.03.1991
Blå bog (fortsat)
René har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
06.03.1991 - 31.10.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Hans Morten Henriksen.