Bo Riis Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ATCON GRØNLAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.781' DKK EMJ-ATCON GREENLAND A/S (2021) |
Største underskud: | -5.561' DKK HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL (2022) |
Største egenkapital: | 63.340' DKK HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL (2021) |
Største gæld: | 94.086' DKK EMJ-ATCON GREENLAND A/S (2023) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos EMJ-ATCON GREENLAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EMJ-ATCON GREENLAND A/S (14 år 9 måneder) |
Seed: 777937320
Det hele startede i 2009 ved ATCON GRØNLAND A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bo Riis Eriksen i 3 år 7 måneder, før stoppet den 31. maj 2013.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 2013.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
EMJ-ATCON GREENLAND A/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Capital Estate Development ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
EMJ-Atcon Sulisa ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EMJ-Atcon Denmark ApS
Via EMJ-ATCON GREENLAND A/S
Bestyrelsesposter (3)
-
HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2023 -
Capital Estate Development ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2016 -
EMJ-Atcon Sulisa ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2019
Tidslinje (17)
-
EMJ-Atcon Sulisa ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
EMJ-Atcon Sulisa ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
27.11.2016 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
28.03.2019 - 12.03.2024
Bestyrelsesmedlem
28.03.2019 - Stadig aktiv
Ejer
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
04.10.2019 - 28.03.2021
Reel ejer
29.03.2021 - 03.09.2023
Reel ejer
04.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor EMJ-ATCON GREENLAND A/S kunne fremvise et overskud på 12.781' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.692' DKK (EMJ-ATCON GREENLAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.044' DKK (HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 240' DKK (EMJ-Atcon Denmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Jes Nicolaj Sørensen.