Anni Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HORNE BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.829' DKK HORNE ANDELSKASSES FOND (2014) |
Største underskud: | -4.708' DKK HORNE ANDELSKASSES FOND (2015) |
Største egenkapital: | 7.047' DKK HORNE ANDELSKASSES FOND (2015) |
Største gæld: | 5.581' DKK A/S SYDVESTJYSK EL-CENTER (Nu: EL-GÅRDEN, VARDE A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos A/S SYDVESTJYSK EL-CENTER (Nu: EL-GÅRDEN, VARDE A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af EL-GÅRDEN, VARDE A/S (15 år) |
Seed: 1758441282
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1999 hos HORNE BRUGSFORENING i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anni Thomsen i 5 år, før stoppet d. 6. april 2004.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 20.10.2009 A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
AT Holding Varde ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EL-GÅRDEN, VARDE A/S
Via AT Holding Varde ApS
Direktørposter (1)
-
AT Holding Varde ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 20.10.2009 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.05.2018 -
EL-GÅRDEN, VARDE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 20.10.2009 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2018
Registreringsdato: 08.05.2018 -
HORNE ANDELSKASSES FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2016
Registreringsdato: 29.11.2016 -
EL-GÅRDEN, VARDE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2015
Registreringsdato: 01.07.2015
Blå bog (fortsat)
Anni har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
11.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% -
Ejer
30.04.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
11.09.2009 - Stadig aktiv
Ejer
11.06.2015 - 15.06.2015
Reel ejer
11.06.2015 - 30.09.2023
Bestyrelsesmedlem
01.07.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2023 - 19.06.2024
Reel ejer
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 63% -
Reel ejer
06.12.2017 - 30.03.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Anni Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AT Holding Varde ApS (ejer pt. 90%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 46' DKK. Gennem holdingselskabet AT Holding Varde ApS har Anni derfor også andele i EL-GÅRDEN, VARDE A/S (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Anni Thomsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor AT Holding Varde ApS kunne fremvise et overskud på 264' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor EJENDOMSSELSKABET AF 20.10.2009 A/S kunne fremvise et underskud på 1.292' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 123' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF 20.10.2009 A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 365' DKK (A/S SYDVESTJYSK EL-CENTER (Nu: EL-GÅRDEN, VARDE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.258' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF 20.10.2009 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1' DKK (A/S SYDVESTJYSK EL-CENTER (Nu: EL-GÅRDEN, VARDE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Anni' netværk er Trine Kjærgaard Thomsen.