Torben Spanggaard Bach
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BACH & SØN FRAGT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 126.239' DKK DANSKE FRAGTMÆND A/S (2022) |
Største underskud: | -42.222' DKK FRAGTMÆND HOLDING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 566.665' DKK FRAGTMÆND HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 1.067.820' DKK DANSKE FRAGTMÆND A/S (2014) |
Flest årsværk: | 904 årsværk hos DANSKE FRAGTMÆND A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BRDR. BACH & FAR HOLDING ApS (20 år 7 måneder) |
Seed: 1165824645
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1996 ved BACH & SØN FRAGT A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Spanggaard Bach i 13 år 8 måneder, før stoppet den 30. juni 2010.
Dengang var virksomhedens branche indenfor vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ACA Ørsted Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
ACA Ørsted Invest ApS
Via ACA Ørsted Holding ApS -
BACH & PEDERSEN FRAGT A/S
Via ACA Ørsted Invest ApS -
FRAGTMÆND HOLDING A/S
Via BACH & PEDERSEN FRAGT A/S -
Danske Fragtmænd Ejendomme Esbjerg ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Danske Fragtmænd Ejendomme Herning ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Selskabet af 19. december 2023 ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
DANSKE FRAGTMÆND A/S
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
PALLES FRAGT A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
AALBORG TOLDOPLAG A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
DANSKE FRAGTMÆND EXPRESS A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
DANSKE FRAGTMÆND TRANSPORT A/S
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Transport Logistik Danmark A/S
Via ACA Ørsted Invest ApS -
Bach & Pedersen Logistik ApS
Via ACA Ørsted Invest ApS -
Jysk Container Service ApS
Via Bach & Pedersen Logistik ApS -
AUNING TRANSPORT ApS
Via Bach & Pedersen Logistik ApS
Direktørposter (8)
-
BACH & PEDERSEN FRAGT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2010 -
ACA Ørsted Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2017 -
Transport Logistik Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2017 -
Bach & Pedersen Logistik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2018 -
Anders Spangg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2019 -
Anne Spangg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2019 -
Camilla Spangg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2019 -
ACA Ørsted Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2019
Bestyrelsesposter (4)
-
BACH & PEDERSEN FRAGT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2010 -
Jysk Container Service ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.03.2018 -
PK TRANSPORT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.06.2020 -
AUNING TRANSPORT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (57)
-
BACH EJENDOMME ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Tage Bach Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2020
Registreringsdato: 10.11.2020 -
Tage Bach Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.06.2020
Registreringsdato: 23.06.2020
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
03.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2018 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Bach & Pedersen Logistik ApS -
Reel ejer og Direktør
12.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer og Direktør
30.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Torben Spanggaard Bach er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ACA Ørsted Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.149' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet ACA Ørsted Invest ApS (55%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Torben Spanggaard Bach, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor BRDR. BACH & FAR HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 15.173' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Bach & Pedersen Logistik ApS kunne offentliggøre et underskud på 568' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37.134' DKK (DANSKE FRAGTMÆND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21.152' DKK (FRAGTMÆND HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 537.405' DKK (FRAGTMÆND HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -581' DKK (OT TRANSPORT ApS (Nu: Jysk Container Service ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Anders Spanggaard Bach.