Henrik Løvig Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BoligPortal A/S (Direktør) |
Største overskud: | 388.100' DKK NORTH MEDIA A/S (2020) |
Største underskud: | -69.700' DKK NORTH MEDIA A/S (2016) |
Største egenkapital: | 1.156.400' DKK NORTH MEDIA A/S (2023) |
Største gæld: | 19.855' DKK BOLIGPORTAL.DK ApS (Nu: BoligPortal A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos BOLIGPORTAL.DK ApS (Nu: BoligPortal A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af BoligPortal A/S (7 år 3 måneder) |
Seed: 177008536
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2009 hos BoligPortal A/S (tidligere BOLIGPORTAL.DK ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Henrik Løvig Jensen i 7 år 3 måneder, før stoppet d. 5. januar 2017.
I dag arbejder virksomheden med webportaler. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 37.421' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANNO 1996 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
ANNO 1996 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2022 -
UNIWISE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Subit ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (66)
-
ENVERSION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
Hvil ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
aEye ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
17.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.2022 - 01.12.2023
Bestyrelsesmedlem
27.06.2023 - 27.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.01.2023 - 01.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Løvig Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ANNO 1996 HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9' DKK. Igennem holdingselskabet ANNO 1996 HOLDING ApS har Henrik derfor også ejerandele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Løvig Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Henrik Løvig Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Lead Supply ApS (Nu: Karman Connect A/S) der præsenterede et overskud på 19.057' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos Lix Technologies ApS (Nu: Anpartsselskabet af 30.12.2020) der præsenterede et underskud på 24.643' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 18 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2016 til 2023 hos Karman Connect A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 340.100' DKK (NORTH MEDIA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 7.668' DKK (UNIWISE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.156.400' DKK (NORTH MEDIA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 9' DKK (ANNO 1996 HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jacob Høy Berthelsen.