Jens Hagelund
Erhvervsaktiv siden: | 8. sep. 1999 (25 år) |
Karrieren startede hos: | BOLIG SJÆLLAND A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HF-FORSIKRING G/S (7 år 4 måneder) |
Seed: 1759816668
Det hele begyndte den dag i 1999 ved BOLIG SJÆLLAND A/S (tidligere S. V. BOLIG A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Jens Hagelund i 6 måneder, før fratrædelsen den 27. marts 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ejendomsmæglere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. august 2005.
Bestyrelsesposter (1)
-
HF-FORSIKRING G/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HF-FORSIKRING G/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2017
Registreringsdato: 26.04.2017 -
WOODLINE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2005
Registreringsdato: 03.05.2005 -
S. V. BOLIG A/S (Nu: BOLIG SJÆLLAND A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2005
Registreringsdato: 03.03.2005
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2001 - 03.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.09.1999 - 03.03.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2017 til i dag hos HF-FORSIKRING G/S.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kim Nielsen.