Lars Michael Folkmann
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | COCA-COLA DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 287.443' DKK ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2017) |
Største underskud: | -556.488' DKK Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 578.412' DKK ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2014) |
Største gæld: | 1.149.236' DKK ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CLF HOLDING ApS (5 år) |
Seed: 1461938127
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1996 i COCA-COLA DANMARK A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Lars Michael Folkmann i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 1997.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. august 2004.
Direktørposter (3)
-
BRAVOUR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2021 -
FORENEDE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2021 -
FORENEDE HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2021
Bestyrelsesposter (8)
-
Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2022 -
Haslevhus Kvindekrisecenter ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2022 -
Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2022 -
Salbyhus ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2022 -
Bostedet Vejenhus ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2022 -
FORENEDE CARE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.02.2021 -
FORENEDE SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2023 -
Forenede Care Krisecentre ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (87)
-
FORENEDE SERVICE A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
FORENEDE SERVICE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
FORENEDE SERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Michael Folkmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FORENEDE A/S der præsenterede et overskud på 37.079' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i ALLIANCEPLUS HOLDING A/S (Nu: Serwiz Plus Holding A/S) der præsenterede et underskud på 221.972' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 38 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 3 måneder fra 2005 til 2009 hos Norva24 Danmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 81.354' DKK (CBRAIN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 47.397' DKK (ALLIANCEPLUS A/S (Nu: Serwiz Plus A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 387.612' DKK (ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.533' DKK (Bostedet Vejenhus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kirsten Bangsbo Krogh.