Jens Schak Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORTON CAR FINANCE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 348.882' DKK ITG 2 ApS (2018) |
Største underskud: | -22.841' DKK LYNGVIG ApS (2022) |
Største egenkapital: | 125.626' DKK LYNGVIG ApS (2023) |
Største gæld: | 44.142' DKK ACCURATE PRODUCTS. MANUFACTURING & CONSULTING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos Kaas Staalbyg ApS (Nu: Kaas Staalbyg A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JOSIMA A/S (7 år 2 måneder) |
Seed: 1717079877
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2010 i NORTON CAR FINANCE ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Schak Andreasen i 3 måneder, inden stoppet d. 15. juni 2010.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Squadet ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CSI 2 ApS
Via Squadet ApS -
Cabinet System Invest ApS
Via CSI 2 ApS -
CABINET SYSTEM A/S
Via Cabinet System Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Squadet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2023
Bestyrelsesposter (12)
-
Ejendomsselskabet Hjulmagervej 12-16 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2023 -
KF Biofyr ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2023 -
Kaas Staalbyg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2023 -
Kaas Staalbyg Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2023 -
WoodUpp Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2023 -
Accurate Products Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.09.2023 -
WoodUpp A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2023 -
ACCURATE PRODUCTS. MANUFACTURING & CONSULTING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.09.2023 -
JLJ BUSINESS DEVELOPMENT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2022 -
LYNGVIG ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.02.2024 -
PVH Production A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2023 -
PVH Outdoor A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (50)
-
LYNGVIG ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
LYNGVIG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
PVH Outdoor A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Schak Andreasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Squadet ApS (100% ejerskab). Gennem sit holdingselskab Squadet ApS har Jens dermed også andele i CSI 2 ApS (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Schak Andreasen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens Schak Andreasen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i ITG 2 ApS der præsenterede et overskud på 348.882' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i LYNGVIG ApS der præsenterede et underskud på 22.841' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2013 til 2020 hos JOSIMA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.036' DKK (LYNGVIG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 125.626' DKK (LYNGVIG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.404' DKK (Ejendomsselskabet Hjulmagervej 12-16 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jens Lübeck Johansen.