Jan Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SADOLIN & ALBÆK PARTNER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.063.834' DKK C.W. OBEL EJENDOMME A/S (2021) |
Største underskud: | -51.062' DKK C.W. Obel Bolig A/S (2023) |
Største egenkapital: | 3.554.483' DKK C.W. OBEL EJENDOMME A/S (2022) |
Største gæld: | 3.825.201' DKK C.W. OBEL EJENDOMME A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAN KRISTENSEN SMØRUM ApS (19 år 9 måneder) |
Seed: 733313963
Karrieren som erhvervsperson startede i 2004 ved SADOLIN & ALBÆK PARTNER ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Kristensen i 15 år 2 måneder, før stoppet den 17. februar 2020.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 17' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAN KRISTENSEN SMØRUM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Keystone Partner Holding II ApS
Via JAN KRISTENSEN SMØRUM ApS
Direktørposter (8)
-
JAN KRISTENSEN SMØRUM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2004 -
Keystone Partner Holding II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2013 -
OBEL-LFI EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2024 Ny -
Teglværkskajens Pier ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2024 Ny -
Bangs Torv, Herlev ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2024 Ny -
C.W. OBEL EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2024 Ny -
C.W. Obel Bolig A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2024 Ny -
OBELHUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
Keystone Partner Holding II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (110)
-
Rovsingsgadekvarteret A/S (Nu: Rovsingsgadekvarteret P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
OBELHUS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
C.W. Obel Bolig A/S
Tilknyttet som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ALFA DEVELOPMENT A/S kunne fremvise et overskud på 151.845' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Marielundkvarteret 2 ApS kunne fremvise et underskud på 14.105' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 106.725' DKK (C.W. OBEL EJENDOMME A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51.062' DKK (C.W. Obel Bolig A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.533.695' DKK (C.W. OBEL EJENDOMME A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.557' DKK (AMAGER STRAND 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Kristian Hare.