Marlene Hørberg Lyster
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | MALERFIRMAET HØRBERG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 241' DKK MALERFIRMAET HØRBERG A/S (2015-16) |
Største underskud: | -1.120' DKK HØRBERG HOLDING A/S (Nu: HH af 15.09.2022 A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 744' DKK HØRBERG HOLDING A/S (Nu: HH af 15.09.2022 A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 4.508' DKK HØRBERG HOLDING A/S (Nu: HH af 15.09.2022 A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HH af 15.09.2022 A/S (10 år 1 måned) |
Seed: 1556669630
Det hele startede for alvor en dag i 2012 i MALERFIRMAET HØRBERG A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Marlene Hørberg Lyster i 5 år 1 måned, før fratrædelsen d. 3. oktober 2017.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 kunne vise et overskud på 241' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. oktober 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MF II Holding 6 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
MHL 1982 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Memorial Fund II A ApS
Via MF II Holding 6 ApS
Direktørposter (1)
-
MHL 1982 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HØRBERG HOLDING A/S (Nu: HH af 15.09.2022 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022 -
MHL 1982 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
MHL 1982 Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022
Blå bog (fortsat)
Marlene har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2012 - 27.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2012 - 03.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Marlene Hørberg Lyster er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MF II Holding 6 ApS (33,33% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 285' DKK.
• MHL 1982 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 285' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Marlene Hørberg Lyster, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MF II Holding 6 ApS kunne offentliggøre et overskud på 2' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MF II Holding 6 ApS kunne offentliggøre et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (MF II Holding 6 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 285' DKK (MF II Holding 6 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 32' DKK (MHL 1982 Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marlene' netværk er Christian Troels Skakkebæk.