Niels Reiff Koggersbøl
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FJ MANAGEMENT CONSULTING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 97.948' DKK BJARKE INGELS GROUP A/S (2019) |
Største underskud: | -2.550' DKK BRIDGEIT ApS (Nu: Empact ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 386.879' DKK BJARKE INGELS GROUP A/S (2023) |
Største gæld: | 245.115' DKK QUARTZ+CO P/S (Nu: QVARTZ P/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTAR KREFELD ApS (17 år 4 måneder) |
Seed: 2091878019
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1996 hos FJ MANAGEMENT CONSULTING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Reiff Koggersbøl i 1 år 9 måneder, før stoppet d. 25. marts 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTAR KREFELD ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Niels Koggersbøl 2016 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
K/S KREFELD
Via KOMPLEMENTAR KREFELD ApS -
Qinvest af februar 2019 ApS
Via Niels Koggersbøl 2016 Holding ApS -
Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS
Via Niels Koggersbøl 2016 Holding ApS -
Empact ApS
Via Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS
Direktørposter (1)
-
Niels Koggersbøl 2016 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2016
Bestyrelsesposter (3)
-
Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2021 -
Empact ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.01.2016 -
K/S KREFELD
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (37)
-
Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
QVARTZ P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020 -
QC KOMPLEMENTAR ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,67% -
Ejer og Direktør
13.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
03.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
03.05.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2013 - 26.01.2016
Bestyrelsesmedlem
27.01.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.09.2017 - 30.11.2021
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,67%
Niels Reiff Koggersbøl er desuden ejer af holdingselskabet Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS (ejer pt. 31,67%). Gennem holdingselskabet Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS ejes der også andele i Empact ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels Reiff Koggersbøl, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Niels Reiff Koggersbøl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos BJARKE INGELS GROUP A/S der præsenterede et overskud på 79.719' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos BRIDGEIT ApS (Nu: Empact ApS) der præsenterede et underskud på 2.550' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 3 måneder fra 2008 til i dag hos K/S KREFELD.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 50.074' DKK (BJARKE INGELS GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.545' DKK (Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 386.879' DKK (BJARKE INGELS GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 174' DKK (KOMPLEMENTAR KREFELD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Roar Brun Jensen.