Claus Poul Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Investeringsselskabet CJ ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 777' DKK EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJARNE HANSEN A/S (Nu: Investeringsselskabet CJ ApS) (2022) |
Største underskud: | -118' DKK EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJARNE HANSEN A/S (Nu: Investeringsselskabet CJ ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.532' DKK Holdingselskabet Claus Jensen 2015 ApS (2022) |
Største gæld: | 2.611' DKK EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJARNE HANSEN A/S (Nu: Investeringsselskabet CJ ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJARNE HANSEN A/S (Nu: Investeringsselskabet CJ ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af Investeringsselskabet CJ ApS (21 år 5 måneder) |
Seed: 1124749217
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 i Investeringsselskabet CJ ApS (tidligere EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJARNE HANSEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Poul Jensen i 21 år, før fratrædelsen d. 15. april 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 118' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Investeringsselskabet CJ ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Investeringsselskabet CJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2003
Tidslinje (8)
-
Holdingselskabet Claus Jensen 2015 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
Holdingselskabet Claus Jensen 2015 ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJARNE HANSEN A/S (Nu: Investeringsselskabet CJ ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.06.2015 - 30.04.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2003 - 15.04.2024
Direktør
31.03.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.06.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJARNE HANSEN A/S (Nu: Investeringsselskabet CJ ApS) kunne fremvise et overskud på 777' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJARNE HANSEN A/S (Nu: Investeringsselskabet CJ ApS) kunne fremvise et underskud på 118' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 118' DKK (EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJARNE HANSEN A/S (Nu: Investeringsselskabet CJ ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.120' DKK (EJENDOMSMÆGLERFIRMAET BJARNE HANSEN A/S (Nu: Investeringsselskabet CJ ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 931' DKK (Holdingselskabet Claus Jensen 2015 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Anne-marie Rosenstand Jensen.