Jørgen Dahl Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1996 (28 år) |
Karrieren startede hos: | AFVIKL.SELSKABET AF 8.12.2004 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.525' DKK DEMEX HOLDING A/S (2016-17) |
Største underskud: | -2.847' DKK DEMEX HOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 12.772' DKK DEMEX HOLDING A/S (2016-17) |
Største gæld: | 593' DKK DEMEX HOLDING A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Direktør af BITLINK A/S (16 år 6 måneder) |
Seed: 1867978713
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1996 ved AFVIKL.SELSKABET AF 8.12.2004 A/S (tidligere DETAIL DATA DANMARK ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jørgen Dahl Kristensen i 3 måneder, før fratrædelsen den 9. december 1996.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med computere og it-udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 10. oktober 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DEMEX HOLDING A/S
Ejerandel: 10-14.99% -
BITLINK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
DEMEX HOLDING A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
BITLINK (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2016
Registreringsdato: 01.04.2016 -
BITLINK INTERFACE ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.10.2015
Registreringsdato: 22.10.2015
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.02.2013 - 22.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.06.2005 - 05.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.09.1996 - 21.03.2013
Bestyrelsesmedlem
06.04.2006 - 21.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab