Kim Nyborg Carlsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | Frontmatec Kolding A/S (Direktør) |
Største overskud: | 417.945' DKK FKI LOGISTEX A/S (Nu: BEUMER Group A/S) (2017) |
Største underskud: | -184.265' DKK Frontmatec Kolding A/S (2017) |
Største egenkapital: | 839.369' DKK FKI LOGISTEX A/S (Nu: BEUMER Group A/S) (2018) |
Største gæld: | 1.069.666' DKK FKI LOGISTEX A/S (Nu: BEUMER Group A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 889 årsværk hos FKI LOGISTEX A/S (Nu: BEUMER Group A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ESTRON A/S (11 år) |
Seed: 276332664
Det hele startede i 1997 ved Frontmatec Kolding A/S i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Kim Nyborg Carlsen i 5 år 7 måneder, før stoppet den 4. maj 2003.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 30.712' DKK.
Direktørposter (4)
-
COVIDENCE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2022 -
Black Topco ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2023 -
Grey Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2022 -
Grey Bidco 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2022
Bestyrelsesposter (5)
-
FERRUM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.09.2024 Ny -
COVIDENCE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.01.2022 -
FERRUM HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2023 -
Black Topco ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2023 -
Grey Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.01.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (63)
-
FERRUM A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
FERRUM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
FERRUM HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2023 - 05.09.2024
Bestyrelsesmedlem
06.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.01.2019 - 31.03.2021
Direktør
10.01.2019 - 03.01.2022
Bestyrelsesmedlem
03.01.2022 - 23.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Nyborg Carlsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved COVIDENCE A/S der præsenterede et overskud på 86.880' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved estron Holding A/S (Nu: EH 03-02-2023 A/S) der præsenterede et underskud på 6.391' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 6 måneder fra 2012 til 2021 hos ESTRON A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 172.421' DKK (estron Holding A/S (Nu: EH 03-02-2023 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 30.712' DKK (Frontmatec Kolding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 619.117' DKK (FKI LOGISTEX A/S (Nu: BEUMER Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.336' DKK (FERRUM HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Kenneth Christian Mikkelsen.