Bent Gasberg
Erhvervsaktiv siden: | 11. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | THY, MORS OG SALLING-OMRÅDETS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1979 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 329' DKK ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS (2016) |
Største underskud: | -455' DKK ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.003' DKK BST THY, MORS, SALLING FONDEN (2016) |
Største gæld: | 2.112' DKK ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS (13 år 10 måneder) |
Seed: 1918455057
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 ved THY, MORS OG SALLING-OMRÅDETS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1979 A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Bent Gasberg i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen den 16. juni 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. oktober 1998.
Bestyrelsesposter (2)
-
BST THY, MORS, SALLING FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 23.11.2020 -
ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
BST THY, MORS, SALLING FONDEN (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2020
Registreringsdato: 23.11.2020 -
BST THY, MORS, SALLING FONDEN (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2020
Registreringsdato: 22.11.2020 -
BST THY, MORS, SALLING FONDEN (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2014
Registreringsdato: 19.05.2014
Blå bog (fortsat)
Bent har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
27.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2014 - 22.11.2020
Bestyrelsesmedlem
23.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.1996 - 16.06.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent Gasberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS der præsenterede et overskud på 329' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS der præsenterede et underskud på 455' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 10 måneder fra 2010 til i dag hos ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 455' DKK (ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.221' DKK (BST THY, MORS, SALLING FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -347' DKK (ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Hanne Majdecki.