Christian Villemoes
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VILLEMOES HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 183.877' DKK VILLEMOES HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -3.033' DKK VILLEMOES TEGLVÆRK A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.025.167' DKK VILLEMOES FINANS ApS (2022-23) |
Største gæld: | 341.125' DKK VILLEMOES HOLDING ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos VILLEMOES TEGLVÆRK A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VILLEMOES FINANS ApS (27 år 9 måneder) |
Seed: 588984401
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1996 ved VILLEMOES HOLDING ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Christian Villemoes nu bestreddet i 27 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 84.536' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIAN VILLEMOES INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
VILLEMOES FINANS ApS
Via CHRISTIAN VILLEMOES INVEST ApS -
VILLEMOES HOLDING ApS
Via VILLEMOES FINANS ApS -
VILLEMOES TEGLVÆRK A/S
Via VILLEMOES FINANS ApS -
Erhvervsinvest Sileo K/S
Via VILLEMOES FINANS ApS -
Epoke Investment III A/S
Via Erhvervsinvest Sileo K/S -
EPOKE INVESTMENT II A/S
Via Epoke Investment III A/S -
EPOKE A/S
Via EPOKE INVESTMENT II A/S -
EJENDOMSSELSKABET SKIBELUND ApS
Via EPOKE INVESTMENT II A/S
Direktørposter (1)
-
CHRISTIAN VILLEMOES INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2008
Bestyrelsesposter (3)
-
VILLEMOES FINANS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.1996 -
VILLEMOES HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.1996 -
VILLEMOES TEGLVÆRK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2001
Tidslinje (13)
-
CHRISTIAN VILLEMOES INVEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
PETER VILLEMOES INVEST ApS (Nu: VILLEMOES INVEST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
FREDERIK VILLEMOES INVEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.06.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
09.12.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
09.12.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.01.2023 - 16.11.2023
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2008 - 01.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Villemoes ejer desuden også holdingselskabet VILLEMOES FINANS ApS (ejer lige nu 33,33%). Gennem holdingselskabet VILLEMOES FINANS ApS ejes der også andele i VILLEMOES HOLDING ApS (100%), VILLEMOES TEGLVÆRK A/S (100%) og Erhvervsinvest Sileo K/S (5-9.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Christian Villemoes, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Christian Villemoes har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved VILLEMOES HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 183.877' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved VILLEMOES TEGLVÆRK A/S der præsenterede et underskud på 3.033' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 9 måneder fra 1996 til i dag hos VILLEMOES HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 104.928' DKK (VILLEMOES FINANS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 137' DKK (VILLEMOES TEGLVÆRK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.025.167' DKK (VILLEMOES FINANS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 18.114' DKK (VILLEMOES TEGLVÆRK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Frederik Villemoes.