Jens Overgaard Dinesen
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTRAVISION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11.678' DKK SOLUTIONS4IPT ApS (Nu: ZYLINC A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -503' DKK INTRAVISION ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 28.054' DKK SOLUTIONS4IPT ApS (Nu: ZYLINC A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 23.106' DKK SOLUTIONS4IPT ApS (Nu: ZYLINC A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos SOLUTIONS4IPT ApS (Nu: ZYLINC A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af INTRAVISION ApS (28 år 4 måneder) |
Seed: 1355273253
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1996 hos INTRAVISION ApS med titlen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Jens Overgaard Dinesen nu bestreddet i 28 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med computerprogrammering. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.256' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fællescenter Rim Rømø I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
OVERGAARD DINESEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
INTRAVISION ApS
Via OVERGAARD DINESEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
INTRAVISION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.1996 -
OVERGAARD DINESEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.07.1998
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Fællescenter Rim Rømø I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.02.2022
Registreringsdato: 14.02.2022 -
SOLUTIONS4IPT ApS (Nu: ZYLINC A/S)
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2007
Registreringsdato: 20.12.2007 -
SOLUTIONS4IPT ApS (Nu: ZYLINC A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2005
Registreringsdato: 01.07.2005
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.10.2017 - Stadig aktiv
Ejer
14.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
17.07.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
29.05.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør
01.07.2005 - 20.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Overgaard Dinesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OVERGAARD DINESEN HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.851' DKK. Igennem holdingselskabet OVERGAARD DINESEN HOLDING ApS har Jens derfor også ejerandele i INTRAVISION ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Jens Overgaard Dinesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor INTRAVISION ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.256' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor INTRAVISION ApS kunne offentliggøre et underskud på 503' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.256' DKK (INTRAVISION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 12.303' DKK (SOLUTIONS4IPT ApS (Nu: ZYLINC A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.851' DKK (OVERGAARD DINESEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Susanne Elisabeth Overgaard Dinesen.