Jørgen Henrik Meyer
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 1996 - 19. mar. 2013 |
Karrieren startede hos: | E-SCAPE INTERACTIVE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 10.142' DKK K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN (2015) |
Største underskud: | -277' DKK K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN (2016) |
Største egenkapital: | 50.585' DKK K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN (2023) |
Største gæld: | 34.218' DKK K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ADSPIRATION ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN (25 år 5 måneder) |
Seed: 619640121
Karrieren som erhvervsperson startede i 1996 i E-SCAPE INTERACTIVE A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Jørgen Henrik Meyer i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 4. september 1998.
Virksomhedens branche var dengang indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. april 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKINDERGADE/FIOLSTRÆDE. 1999 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN
Via SKINDERGADE/FIOLSTRÆDE. 1999 ApS
Tidslinje (16)
-
ADSPIRATION ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.05.2020
Registreringsdato: 27.05.2020 -
ADSPIRATION ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.05.2020
Registreringsdato: 27.05.2020 -
SKINDERGADE/FIOLSTRÆDE. 1999 ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2016
Registreringsdato: 24.05.2016
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.02.2000 - 27.05.2020
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.04.1999 - Stadig aktiv
Direktør
04.05.2000 - 24.05.2016
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
15.04.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.05.2000 - 19.03.2013
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2000 - 07.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.1996 - 04.09.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN kunne fremvise et overskud på 10.142' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN kunne fremvise et underskud på 277' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.977' DKK (K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.585' DKK (K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 173' DKK (SKINDERGADE/FIOLSTRÆDE. 1999 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Lars Wismann.