Keld Jørgensen Thorsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSRENO V.M.B.A (Direktør) |
Største overskud: | 549' DKK THOR EJENDOMME ApS. (2023) |
Største underskud: | -118' DKK Grønnemose Byg ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.823' DKK THOR EJENDOMME ApS. (2023) |
Største gæld: | 14.304' DKK THOR EJENDOMME ApS. (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Grønnemose Byg ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMSRENO V.M.B.A (27 år 7 måneder) |
Seed: 1349290094
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1997 ved EJENDOMSRENO V.M.B.A med titlen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør har Keld Jørgensen Thorsen nu bestreddet i 27 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 9' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
THOR HOLDING ApS.
Ejerandel: 50-66.65% -
EJENDOMSRENO V.M.B.A
Ejerandel: 100%Ikke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
THOR EJENDOMME ApS.
Via THOR HOLDING ApS.
Direktørposter (1)
-
EJENDOMSRENO V.M.B.A
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.1997
Ejendomme (6)
Tidslinje (19)
-
THOR HOLDING ApS. (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
THOR HOLDING ApS. (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
THOR HOLDING ApS. (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022
Blå bog (fortsat)
Keld har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.02.1997 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.10.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2008 - 19.10.2021
Reel ejer
01.10.2017 - 19.10.2021
Ejer
20.10.2021 - 30.11.2022
Ejer
01.12.2022 - 11.12.2023
Ejer
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
05.10.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2017 - 20.10.2021
Reel ejer
21.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85,6% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2017 - 14.12.2017
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Direktør
17.01.2003 - 29.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Keld Jørgensen Thorsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THOR HOLDING ApS. (ejer lige nu 64,8%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.737' DKK. Igennem holdingselskabet THOR HOLDING ApS. har Keld derfor også ejerandele i THOR EJENDOMME ApS. (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Keld Jørgensen Thorsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor THOR EJENDOMME ApS. kunne offentliggøre et overskud på 549' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor THOR HOLDING ApS. kunne offentliggøre et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 549' DKK (THOR EJENDOMME ApS.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.823' DKK (THOR EJENDOMME ApS.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 38' DKK (Grønnemose Byg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Keld' netværk er Thor Holm Thorsen.