Peter Nyemann
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NYEMANN COMMUNICATION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.927' DKK DIRECT GRUPPEN A/S (2021) |
Største underskud: | -7.552' DKK TM PARTNER A/S (Nu: Selskabet af 2005 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 35.789' DKK BIQ ApS (Nu: BiQ A/S) (2021) |
Største gæld: | 20.366' DKK SCANDIRECT - CENTER FOR DIRECT MARKETING A/S (Nu: Ejendomsselskabet Hellerup af 16.12.2015 ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 112 årsværk hos TM PARTNER A/S (Nu: Selskabet af 2005 ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af NYEMANN ApS (19 år 9 måneder) |
Seed: 173235825
Karrieren i erhvervslivet startede i 1996 i NYEMANN COMMUNICATION ApS (tidligere NYEMANN ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Peter Nyemann i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 1. juni 2001.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NYEMANN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
DIRECT GRUPPEN A/S
Via NYEMANN ApS -
BiQ A/S
Via DIRECT GRUPPEN A/S -
Kreditregisteret A/S
Via BiQ A/S -
Ambition ApS
Via DIRECT GRUPPEN A/S -
Nexus Ambition ApS
Via Ambition ApS
Direktørposter (4)
-
DIRECT GRUPPEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2012 -
Nexus Ambition ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2024 -
Ambition ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2023 -
NYEMANN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
BiQ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (62)
-
Nexus Ambition ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
Nexus Ambition ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
Ambition Holding ApS (Nu: Ambition ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via DIRECT GRUPPEN A/S -
Stifter, Direktør og Ejer
15.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2022 - 16.08.2024
Direktør
16.08.2024 - Stadig aktiv
Ejer
24.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Ambition ApS -
Direktør
18.09.2022 - 17.08.2023
Direktør
29.08.2023 - Stadig aktiv
Ejer
18.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via DIRECT GRUPPEN A/S -
Bestyrelsesmedlem
09.02.2012 - 01.11.2017
Direktør
02.11.2017 - 21.06.2018
Direktør
22.06.2018 - 24.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DIRECT GRUPPEN A/S kunne fremvise et overskud på 10.927' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Ambition Holding ApS (Nu: Ambition ApS) kunne fremvise et underskud på 4.583' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.335' DKK (BIQ ApS (Nu: BiQ A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.583' DKK (Ambition Holding ApS (Nu: Ambition ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.298' DKK (BIQ ApS (Nu: BiQ A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.181' DKK (SCANDIRECT - CENTER FOR DIRECT MARKETING A/S (Nu: Ejendomsselskabet Hellerup af 16.12.2015 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Grethe Fugleholm Berg.