Peter Bøgild Nielsen Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 1996 (28 år) |
Karrieren startede hos: | DAN MEAT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.278' DKK NF FURS A/S (2020) |
Største underskud: | -10.216' DKK NF FURS A/S (2018) |
Største egenkapital: | 12.310' DKK NF FURS A/S (2015) |
Største gæld: | 84.706' DKK NF FURS A/S (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos DAN-OX, PADBORG ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DAN-OX, PADBORG ApS (22 år 8 måneder) |
Seed: 1057745329
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 hos DAN MEAT ApS som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Bøgild Nielsen Damgaard i 22 år 4 måneder, inden stoppet den 2. januar 2019.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med kød og kødprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 2.152' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. december 2022.
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
NF FURS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
P.N. HOLDING II, HJØRRING ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
Stop Spild Lokalt (Hjørring)
Fratrådt som repræsentantDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.10.2019 - 13.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
01.07.2003 - 22.04.2024
Reel ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
10.12.2022 - 08.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.08.1996 - 02.01.2019
Reel ejer
01.09.2012 - 01.01.2019
Ejerandel: 40,83% -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2012 - 18.12.2018
Reel ejer
19.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Peter Bøgild Nielsen Damgaard er desuden ejer af holdingselskabet P.N. HOLDING II, HJØRRING ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet P.N. HOLDING II, HJØRRING ApS ejes der også andele i DAN-OX, PADBORG ApS (25-33.33%), Komplementarselskabet Thiruplund Boligudlejning ApS (20-24.99%) samt Thiruplund Boligudlejning K/S (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Bøgild Nielsen Damgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Peter Bøgild Nielsen Damgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos NF FURS A/S der præsenterede et overskud på 2.278' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos NF FURS A/S der præsenterede et underskud på 8.410' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 8 måneder fra 2002 til i dag hos DAN-OX, PADBORG ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.985' DKK (NF FURS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.767' DKK (P.N. HOLDING II, HJØRRING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.241' DKK (NF FURS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Niels Solholt Kristensen.