Jan Møller Abildgaard
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLITTENS TØMRER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.010' DKK KLITTENS TØMRER ApS (2022) |
Største underskud: | -166' DKK Vestkyst Sands ApS (2019) |
Største egenkapital: | 19.073' DKK TARP HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 6.180' DKK KLITTENS TØMRER ApS (2021) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos KLITTENS TØMRER ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af KLITTENS TØMRER ApS (27 år 9 måneder) |
Seed: 887475143
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1996 ved KLITTENS TØMRER ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør har Jan Møller Abildgaard nu bestreddet i 27 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.555' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TARP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
KLITTENS TØMRER ApS
Via TARP HOLDING ApS -
KT EJENDOMME, HVIDE SANDE ApS
Via TARP HOLDING ApS -
RI3 HOLDING ApS
Via TARP HOLDING ApS -
OLIEØEN ApS
Via RI3 HOLDING ApS -
Kommandoboren I/S
Via OLIEØEN ApSIkke offentliggjort -
RI3 GRUNDE ApS
Via RI3 HOLDING ApS -
RI3 EJENDOMME ApS
Via RI3 HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
KLITTENS TØMRER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.1996 -
TARP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2003 -
KT EJENDOMME, HVIDE SANDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
Kommandoboren I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Vestkyst Sands ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021 -
Vestkyst Sands ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2019
Registreringsdato: 24.06.2019 -
Kommandoboren I/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2019
Registreringsdato: 20.06.2019
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via OLIEØEN ApS -
Ejer og Direktør
11.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.12.1996 - Stadig aktiv
Ejer
11.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via TARP HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2019 - 24.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.01.2007 - 03.11.2017
Direktør
07.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KLITTENS TØMRER ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.010' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.555' DKK (KLITTENS TØMRER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.073' DKK (TARP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.940' DKK (GRC HOLDING ApS (Nu: KT EJENDOMME, HVIDE SANDE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Lars Timmer.