Jan Hamann
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | A.G. SPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.306' DKK Fun Nordic ApS (2023) |
Største underskud: | -2.062' DKK LOGIDOS ApS (2017) |
Største egenkapital: | 33.910' DKK Fun Nordic ApS (2023) |
Største gæld: | 52.972' DKK Fun Nordic ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Fun Nordic ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JH AABENRAA HOLDING ApS (26 år 7 måneder) |
Seed: 52353211
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1996 hos A.G. SPORT A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Hamann i 12 år 4 måneder, før stoppet d. 11. februar 2009.
I dag arbejder virksomheden med forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 640' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JH AABENRAA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LOGIDOS ApS
Via JH AABENRAA HOLDING ApS -
Fun Nordic ApS
Via JH AABENRAA HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JH AABENRAA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
Fun Nordic ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Fun Nordic ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2023
Registreringsdato: 28.08.2023 -
Homesupply.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019 -
Homesupply.dk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.02.1998 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
06.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.08.2018 - 31.10.2019
Reel ejer
01.11.2019 - 23.01.2020
Reel ejer
24.01.2020 - 27.08.2023
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Direktør og Reel ejer
01.04.2014 - 19.08.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.11.2018 - 14.06.2019
Reel ejer
29.11.2018 - 14.06.2019
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2015 - 23.05.2018
Reel ejer
05.10.2015 - 06.12.2017
Reel ejer
07.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5%
Jan Hamann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Fun Nordic ApS der præsenterede et overskud på 23.306' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos SMP TECHNOLOGY ApS der præsenterede et underskud på 16' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 4 måneder fra 1996 til 2009 hos A.G. SPORT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 23.306' DKK (Fun Nordic ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 78' DKK (AG EJENDOMSSELSKAB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.910' DKK (Fun Nordic ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.768' DKK (LOGIDOS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Christian Nellemose Leisner.