Klaus Møller
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 1996 (28 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FERGOSGÅRDEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.452' DKK TRANSMEDICA A/S (2015) |
Største underskud: | -2.978' DKK TRANSMEDICA A/S (2018) |
Største egenkapital: | 129.915' DKK TRANSMEDICA A/S (2015) |
Største gæld: | 174.401' DKK TRANSMEDICA A/S (2016) |
Flest årsværk: | 120 årsværk hos TRANSMEDICA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FERGOSGÅRDEN HOLDING I ApS (11 år 11 måneder) |
Seed: 1371781528
Det begyndte den dag i 1996 ved FERGOSGÅRDEN A/S (tidligere A/S PSE NR. 5028) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Møller i 11 år 9 måneder, før fratrædelsen den 3. juni 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et underskud på 77' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 5. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FERGOSGÅRDEN HOLDING I ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
FERGOSGÅRDEN HOLDING I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2012 -
TRANSMEDICA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
NORD-VIK, NORDISKE LÆGEVIKARER ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
TRANSMEDICA A/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
NORD-VIK, NORDISKE LÆGEVIKARER ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
NORD-VIK, NORDISKE LÆGEVIKARER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2019
Registreringsdato: 29.04.2019
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
19.10.2012 - Stadig aktiv
Direktør
29.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2016 - 29.04.2019
Bestyrelsesmedlem
07.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.10.2015 - 02.10.2017
Direktør
07.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.08.1996 - 03.06.2008
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.08.2012 - 02.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TRANSMEDICA A/S landede et overskud på 41.452' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor FERGOSGÅRDEN HOLDING I ApS landede et underskud på 141' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.749' DKK (NORD-VIK, NORDISKE LÆGEVIKARER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49.184' DKK (TRANSMEDICA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 497' DKK (FERGOSGÅRDEN HOLDING I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Christian Møller.