Sanne Birgit Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jan. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | WOX INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.016' DKK HOLA A/S (2017) |
Største underskud: | -1.524' DKK HOLA A/S (2018) |
Største egenkapital: | 5.639' DKK HOLA A/S (2017) |
Største gæld: | 10.520' DKK HOLA A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EH FORMUEFORVALTNING ApS (6 år 4 måneder) |
Seed: 2073673907
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2010 i WOX INVEST ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Sanne Birgit Knudsen i 1 år, før fratrædelsen d. 10. februar 2011.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 65' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EH FORMUEFORVALTNING ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS
Via EH FORMUEFORVALTNING ApS -
HOLA A/S
Via Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS -
WOX INVEST ApS
Via EH FORMUEFORVALTNING ApS -
ZEGWAY ApS
Via WOX INVEST ApS -
MBA Slagelse ApS
Via WOX INVEST ApS
Tidslinje (13)
-
EH FORMUEFORVALTNING ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.05.2018
Registreringsdato: 05.05.2018 -
Centrum Finans Holding ApS (Nu: DB Capital ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2016
Registreringsdato: 04.10.2016 -
Centrum Finans Holding ApS (Nu: DB Capital ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2016
Registreringsdato: 13.04.2016
Blå bog (fortsat)
Sanne har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 3% -
Reel ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Reel ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 3% -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2016 - 04.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
27.05.2013 - 30.06.2014
Direktør
20.08.2013 - 03.03.2016
Ejer
01.07.2014 - 29.12.2015
Ejer
30.12.2015 - 02.03.2016
Ejer
05.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5%
Sanne Birgit Knudsen er desuden indehaver af holdingselskabet HOLA A/S (3% ejerskab). Gennem holdingselskabet HOLA A/S ejes der også andele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Sanne Birgit Knudsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor EH FORMUEFORVALTNING ApS kunne fremvise et overskud på 76' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor EH FORMUEFORVALTNING ApS kunne fremvise et underskud på 366' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 316' DKK (HOLA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 65' DKK (WOX INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.926' DKK (HOLA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -118' DKK (WOX INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sanne' netværk er Kim Hansen.