Morten Langkilde Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S DANSKIB 26 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.416' DKK K/S GL SKIVEVEJ, VIBORG (2017) |
Største underskud: | -3.315' DKK K/S DANSKIB 26 (2014) |
Største egenkapital: | 65.337' DKK K/S GL SKIVEVEJ, VIBORG (2017) |
Største gæld: | 102.283' DKK K/S GL SKIVEVEJ, VIBORG (2017) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos CLUBHOUSE ApS (Nu: SERVICE & CO. ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MOL SHIPPING ApS (20 år 3 måneder) |
Seed: 71615385
Det startede for alvor en dag i 1996 ved K/S DANSKIB 26 med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Langkilde Olesen i 6 måneder, før stoppet den 29. april 1997.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et underskud på 3.155' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
MOL LYNGBY ApS
Ejerandel: 100% -
MOL SHIPPING ApS
Ejerandel: 100% -
Aabenraa, Langebro Komplementar ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
LETdata ApS
Ejerandel: 15-19.99%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
CM LYNGBY ApS
Via MOL LYNGBY ApS -
Sorø, Holberg Arkaden Komplementar ApS
Via MOL LYNGBY ApS -
K/S Sorø, Holberg Arkaden
Via Sorø, Holberg Arkaden Komplementar ApS -
BMR Nordic ApS
Via MOL LYNGBY ApS -
Imbro Udbytte - Børkop A/S
Via MOL LYNGBY ApS -
Imbro Udbytte Børkop P/S
Via Imbro Udbytte - Børkop A/S -
Imbro - Udbytte Espergærde A/S
Via MOL LYNGBY ApS -
Imbro Udbytte - Espergærde P/S
Via Imbro - Udbytte Espergærde A/S -
Burger King, Haderslev Komplementar ApS
Via MOL LYNGBY ApS -
K/S Burger King, Haderslev
Via Burger King, Haderslev Komplementar ApS -
Sunset Boulevard, Kometvej Komplementar ApS
Via MOL SHIPPING ApS -
K/S Sunset Boulevard, Kometvej
Via Sunset Boulevard, Kometvej Komplementar ApS -
K/S Aabenraa, Langebro
Via Aabenraa, Langebro Komplementar ApS
Direktørposter (7)
-
MOL LYNGBY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2006 -
MOL SHIPPING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2004 -
CM LYNGBY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2006 -
Sorø, Holberg Arkaden Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2019 -
Aabenraa, Langebro Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2018 -
BMR Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2024 -
LETdata ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2024
Bestyrelsesposter (10)
-
K/S Sorø, Holberg Arkaden
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.03.2019 -
K/S Aabenraa, Langebro
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2018 -
BMR Nordic ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2019 -
Imbro Udbytte - Børkop A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2023 -
A/S Difko Skov Invest V
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2024 -
Imbro Udbytte Børkop P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2023 -
Imbro - Udbytte Espergærde A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.03.2023 -
Imbro Udbytte - Espergærde P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2023 -
K/S Burger King, Haderslev
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.03.2023 -
LETdata ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2024 Ny
Tidslinje (50)
-
LETdata ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
LETdata ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
LETdata ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejer
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Imbro Udbytte - Børkop A/S -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Imbro - Udbytte Espergærde A/S -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
31.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MOL LYNGBY ApS -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
17.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Burger King, Haderslev Komplementar ApS
Morten Langkilde Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOL LYNGBY ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -768' DKK. Igennem holdingselskabet MOL LYNGBY ApS har Morten derfor også ejerandele i CM LYNGBY ApS (50-66.65%), Sorø, Holberg Arkaden Komplementar ApS (5-9.99%), K/S Sorø, Holberg Arkaden (5-9.99%), BMR Nordic ApS (50-66.65%), Imbro Udbytte - Børkop A/S (10-14.99%), Imbro - Udbytte Espergærde A/S (10-14.99%), Burger King, Haderslev Komplementar ApS (5-9.99%) og K/S Burger King, Haderslev (5-9.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Morten Langkilde Olesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Morten Langkilde Olesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved K/S GL SKIVEVEJ, VIBORG der præsenterede et overskud på 9.416' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Imbro Udbytte Børkop P/S der præsenterede et underskud på 2.880' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2018 til i dag hos K/S Aabenraa, Langebro.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.364' DKK (K/S Sorø, Holberg Arkaden).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.880' DKK (Imbro Udbytte Børkop P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.942' DKK (K/S Sorø, Holberg Arkaden).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.753' DKK (MOL SHIPPING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Lars Thomsen.