Thomas Brandt Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ODENSE RENOVATION A/S (Direktør) |
Største overskud: | 150.289' DKK VORES ELNET A/S (2022) |
Største underskud: | -8.717' DKK ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S (Nu: ODENSE RENOVATION A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 1.009.437' DKK VORES ELNET A/S (2023) |
Største gæld: | 2.428.201' DKK VORES ELNET A/S (2023) |
Flest årsværk: | 187 årsværk hos ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S (Nu: ODENSE RENOVATION A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ODENSE RENOVATION A/S (25 år) |
Seed: 1188474232
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1998 ved ODENSE RENOVATION A/S (tidligere ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Thomas Brandt Jørgensen i 25 år, før stoppet den 31. august 2023.
Nu arbejder virksomheden med indsamling af ikke-farligt affald. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 0' DKK.
Direktørposter (1)
-
HC ODENSE HERREHÅNDBOLD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
VORES ELNET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022 -
HC ODENSE HERREHÅNDBOLD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
HC ODENSE HERREHÅNDBOLD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
HC ODENSE HERREHÅNDBOLD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023 -
ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S (Nu: ODENSE RENOVATION A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.1998 - 31.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.01.2003 - 28.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2013 - 21.06.2013
Bestyrelsesmedlem
23.10.2023 - Stadig aktiv
Direktør
14.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Brandt Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved VORES ELNET A/S der præsenterede et overskud på 150.289' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved ODENSE AFFALDSSORTERING A/S der præsenterede et underskud på 4.521' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 2 måneder fra 2003 til 2023 hos ODENSE AFFALDSSORTERING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 137.684' DKK (VORES ELNET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.009.437' DKK (VORES ELNET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 41.500' DKK (ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S (Nu: ODENSE RENOVATION A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Mikael Bjerregaard Sivertsen.