Henrik Kjærulff Damsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIONIA ASSET COMPANY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 327.608' DKK FIONIA BANK A/S (Nu: FIONIA ASSET COMPANY A/S) (2023) |
Største underskud: | -67.411' DKK FIONIA BANK A/S (Nu: FIONIA ASSET COMPANY A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 9.555.209' DKK FIONIA BANK A/S (Nu: FIONIA ASSET COMPANY A/S) (2023) |
Største gæld: | 205.998' DKK Splitleasing-Danmark A/S (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Autosource Group Holding A/S (Nu: Autosource Group A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS (12 år 4 måneder) |
Seed: 141126564
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2009 i FIONIA ASSET COMPANY A/S (tidligere FIONIA BANK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Kjærulff Damsgaard i 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2010.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 327.608' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS
Ejerandel: 100% -
Søndergård v/ Fam. Damsgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
PROBUS HOLDING A/S
Via EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS -
PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S
Via PROBUS HOLDING A/S -
Probus Fjordsgade Holding ApS
Via EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS -
Probus Fjordsgade ApS
Via Probus Fjordsgade Holding ApS -
AMBright A/S
Via EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS -
Bright Equity ApS
Via AMBright A/S -
AGRISYS A/S
Via Bright Equity ApS -
Scope Investment Management ApS
Via AMBright A/S -
Ejendomsselskabet Strandskolevej 197 ApS
Via EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS -
Reeach ApS
Via EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS
Direktørposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2023 -
AMBright A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2023 -
Bright Equity ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
AGRISYS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.09.2023 -
Reeach ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2024
Ejendomme (4)
Tidslinje (33)
-
Reeach ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Fonden Eliteidræt Aarhus
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2024
Registreringsdato: 14.01.2024 -
AMBE I ApS (Nu: Bright Equity ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2023 - Stadig aktiv
Ejer
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Bright Equity ApS -
Direktør
18.04.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS -
Reel ejer
15.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Kjærulff Damsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.004' DKK. Gennem holdingselskabet EJENDOMSSELSKABET KØGEVEJ 219 ApS har Henrik derfor også andele i PROBUS HOLDING A/S (10-14.99%), Probus Fjordsgade Holding ApS (10-14.99%), AMBright A/S (20-24.99%), Ejendomsselskabet Strandskolevej 197 ApS (100%) & Reeach ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Kjærulff Damsgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Henrik Kjærulff Damsgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i Probus City Ejendomme ApS der præsenterede et overskud på 7.571' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i AGRISYS A/S der præsenterede et underskud på 4.046' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2018 til 2024 hos Fonden Eliteidræt Aarhus.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 327.608' DKK (FIONIA BANK A/S (Nu: FIONIA ASSET COMPANY A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.869' DKK (Probus City Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.555.209' DKK (FIONIA BANK A/S (Nu: FIONIA ASSET COMPANY A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -751' DKK (Reeach ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Emilie Søndergaard Djernes.