Bonnie Spellerberg Schwencke
Erhvervsaktiv siden: | 4. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHARLOTTENLUND EJENDOMSSELSKAB ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.770' DKK BOYE & SPELLERBERG P/S (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.639' DKK BOYE & SPELLERBERG P/S (2021) |
Største gæld: | 6.992' DKK BOYE & SPELLERBERG P/S (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos BOYE & SPELLERBERG P/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BOYE & SPELLERBERG P/S (10 år 8 måneder) |
Seed: 404903429
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 hos CHARLOTTENLUND EJENDOMSSELSKAB ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 4366) som Direktør. Titlen som Direktør havde Bonnie Spellerberg Schwencke i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 18. juni 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. december 1998.
Bestyrelsesposter (1)
-
BOYE & SPELLERBERG P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
BOYE & SPELLERBERG P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.01.2014
Registreringsdato: 06.01.2014 -
ApS KBUS 8 NR. 4366 (Nu: CHARLOTTENLUND EJENDOMSSELSKAB ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.06.1998
Registreringsdato: 18.06.1998 -
ApS KBUS 8 NR. 4366 (Nu: CHARLOTTENLUND EJENDOMSSELSKAB ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 04.12.1996
Registreringsdato: 04.12.1996
Blå bog (fortsat)
Bonnie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.12.1996 - 18.06.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Bonnie' netværk er Bjarne Spellerberg.