Kurt Dam Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØSTER ASSELS BRUGSFORENING (Uddeler) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd (3 år 10 måneder) |
Seed: 434102350
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1997 hos ØSTER ASSELS BRUGSFORENING med titlen som Uddeler. Denne rolle bestred Kurt Dam Jensen i 2 år 10 måneder, før stoppet d. 6. december 1999.
Nu arbejder virksomheden med købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Tidslinje (2)
-
ØSTER ASSELS BRUGSFORENING
Fratrådt som uddelerDato: 06.12.1999
Registreringsdato: 06.12.1999 -
ØSTER ASSELS BRUGSFORENING
Tilknyttet som uddelerDato: 01.02.1997
Registreringsdato: 01.02.1997
Blå bog (fortsat)
Kurt har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Uddeler
01.02.1997 - 06.12.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Børge Steen Jensen.