Thomas Villum Børsting
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NETSCAPE COMMUNICATIONS DENMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 52.972' DKK BØRSTING HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -18.837' DKK TEKLATECH A/S (2017) |
Største egenkapital: | 71.464' DKK BØRSTING HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 63.712' DKK Gryphon Holding ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 9.000 årsværk hos TEKLATECH A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af BØRSTING HOLDING ApS (25 år) |
Seed: 1256791660
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1996 i NETSCAPE COMMUNICATIONS DENMARK A/S (tidligere SLP 11.115 A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Thomas Villum Børsting i 10 måneder, inden stoppet d. 1. november 1997.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BØRSTING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
SMARTSHARE SYSTEMS A/S
Via BØRSTING HOLDING ApS -
GRYPHON DEVELOPMENTS ApS
Via BØRSTING HOLDING ApS -
BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S
Via BØRSTING HOLDING ApS -
Gryphon Holding ApS
Via BØRSTING HOLDING ApS -
GRYPHON AUDIO DESIGNS ApS
Via Gryphon Holding ApS -
Nightsky ApS
Via BØRSTING HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
GRYPHON DEVELOPMENTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2013 -
BØRSTING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.1999 -
Nightsky ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
Gryphon Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2022 -
SMARTSHARE SYSTEMS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.04.2012 -
BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2014
Tidslinje (32)
-
Nightsky ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
Gryphon Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
TEKLATECH A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2020
Registreringsdato: 18.03.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
31.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,44% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2014 - Stadig aktiv
Ejer
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via BØRSTING HOLDING ApS -
Reel ejer og Direktør
20.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.06.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,99%
Thomas Villum Børsting er desuden ejer af 2 holdingselskaber Gryphon Holding ApS (52,44%) & Nightsky ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Villum Børsting, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Thomas Villum Børsting har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i GRYPHON AUDIO DESIGNS ApS der præsenterede et overskud på 17.064' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i TEKLATECH A/S der præsenterede et underskud på 18.837' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år fra 1999 til i dag hos GRYPHON AUDIO DESIGNS ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 995' DKK (SMARTSHARE SYSTEMS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.410' DKK (BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.751' DKK (SMARTSHARE SYSTEMS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jakob Odgaard.