Hanne Gundelach
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | POLYFA TRADING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.156' DKK POLYFA HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.251' DKK POLYFA HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 24.740' DKK POLYFA HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 16.614' DKK POLYFA HOLDING ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos POLYFA SYSTEMS A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af POLYFA HOLDING ApS (23 år 3 måneder) |
Seed: 230770322
Det startede i 1996 hos POLYFA TRADING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Hanne Gundelach i 12 år, før stoppet d. 22. december 2008.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POLYFA HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
POLYFA HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
POLYFA HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.01.2023
Registreringsdato: 06.01.2023 -
POLYFA HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2023
Registreringsdato: 05.01.2023 -
POLYFA HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022
Blå bog (fortsat)
Hanne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.09.1999 - 05.01.2023
Ejer
14.06.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2009 - 13.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2003 - 05.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.1996 - 22.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Gundelach er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn POLYFA HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24.093' DKK. Gennem holdingselskabet POLYFA HOLDING ApS har Hanne derfor også andele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Hanne Gundelach, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Hanne Gundelach har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos POLYFA HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 5.156' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos POLYFA HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 2.251' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 3 måneder fra 1999 til 2023 hos POLYFA HOLDING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Søren Gundelach.