Thomas Kastrup-Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUNDHEDSFAGLIGES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 452.106' DKK ERGOTERAPEUTERNES OG FYSIOTERAPEUTERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SUNDHEDSFAGLIGES EJENDOMSAKTIESELSKAB) (2021) |
Største underskud: | -57.171' DKK EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK (2018) |
Største egenkapital: | 3.190.798' DKK ERGOTERAPEUTERNES OG FYSIOTERAPEUTERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SUNDHEDSFAGLIGES EJENDOMSAKTIESELSKAB) (2022) |
Største gæld: | 1.137.464' DKK ERGOTERAPEUTERNES OG FYSIOTERAPEUTERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SUNDHEDSFAGLIGES EJENDOMSAKTIESELSKAB) (2021) |
Flest årsværk: | 96 årsværk hos AALBORG HAVN A/S (Nu: Port of Aalborg A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN DET OBELSKE JUBILÆUMSKOLLEGIUM (9 år 6 måneder) |
Seed: 1952336717
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2010 hos SUNDHEDSFAGLIGES EJENDOMSAKTIESELSKAB (tidligere ERGOTERAPEUTERNES OG FYSIOTERAPEUTERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Kastrup-Larsen i 3 måneder, inden stoppet den 23. august 2010.
I dag opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 17.238' DKK.
Tidslinje (36)
-
FONDEN DET OBELSKE JUBILÆUMSKOLLEGIUM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2023
Registreringsdato: 27.10.2023 -
Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 P/S (Nu: Stigsborg P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
Komplementarselskabet Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.12.2018 - 03.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2014 - 27.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - 31.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Kastrup-Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos AALBORG HAVN A/S (Nu: Port of Aalborg A/S) der præsenterede et overskud på 131.828' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK der præsenterede et underskud på 57.171' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 6 måneder fra 2014 til 2023 hos FONDEN DET OBELSKE JUBILÆUMSKOLLEGIUM.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 31.354' DKK (AALBORG HAVN A/S (Nu: Port of Aalborg A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37.735' DKK (EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.173.560' DKK (ERGOTERAPEUTERNES OG FYSIOTERAPEUTERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (Nu: SUNDHEDSFAGLIGES EJENDOMSAKTIESELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 68' DKK (Komplementarselskabet Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jan Nymark Rose Thaysen.