Henrik Lærke
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CONTINIA SOFTWARE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 75.244' DKK Continia Holding A/S (Nu: CH Holding, Aalborg A/S) (2018) |
Største underskud: | -2.040' DKK LÆRKE INVEST ApS (2022) |
Største egenkapital: | 193.602' DKK Continia TopCo ApS (2023) |
Største gæld: | 101.170' DKK PAYMENT SOLUTIONS A/S (Nu: CONTINIA SOFTWARE A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 71 årsværk hos PAYMENT SOLUTIONS A/S (Nu: CONTINIA SOFTWARE A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆRKE INVEST ApS (14 år 9 måneder) |
Seed: 1194441919
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2009 i CONTINIA SOFTWARE A/S (tidligere PAYMENT SOLUTIONS A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Lærke i 6 måneder, inden stoppet d. 29. juni 2010.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden udgivelse af software. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 53.899' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LÆRKE INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (4)
-
Continia TopCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2018 -
LÆRKE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2009 -
Continia MidCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2018 -
CONTINIA SOFTWARE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Continia Holding A/S (Nu: CH Holding, Aalborg A/S)
Fratrådt som direktørDato: 18.12.2019
Registreringsdato: 18.12.2019 -
Continia MidCo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018 -
Continia TopCo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.06.2016 - 18.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.02.2013 - 22.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Lærke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LÆRKE INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.711' DKK. Igennem sit holdingselskab LÆRKE INVEST ApS har Henrik dermed også ejerandele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Lærke, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Continia Holding A/S (Nu: CH Holding, Aalborg A/S) fremviste et overskud på 75.244' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LÆRKE INVEST ApS fremviste et underskud på 2.040' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 53.899' DKK (PAYMENT SOLUTIONS A/S (Nu: CONTINIA SOFTWARE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 193.602' DKK (Continia TopCo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.711' DKK (LÆRKE INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jan Gaardboe Jensen.