Carsten Schjøth
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1997 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FELDBORG MULTISERVICE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.204' DKK G.K. TRÅDGNIST ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 11.589' DKK CARSTEN SCHJØTH HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.649' DKK G.K. TRÅDGNIST ApS (2017) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos G.K. TRÅDGNIST ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CARSTEN SCHJØTH HOLDING ApS (19 år 10 måneder) |
Seed: 2003416
Karrieren som erhvervsleder startede i 1997 ved FELDBORG MULTISERVICE ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Carsten Schjøth i 8 år 5 måneder, før stoppet den 22. juni 2005.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af entreprenørmateriel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. oktober 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
G.K. TRÅDGNIST ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
CARSTEN SCHJØTH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NC Portfolio 1 ApS
Via CARSTEN SCHJØTH HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
CARSTEN SCHJØTH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
G.K. TRÅDGNIST ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2015
Registreringsdato: 01.09.2015 -
FELDBORG MULTISERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.06.2005
Registreringsdato: 22.06.2005 -
CARSTEN SCHJØTH HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.11.2004
Registreringsdato: 18.11.2004
Blå bog (fortsat)
Carsten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.01.1997 - 22.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Schjøth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CARSTEN SCHJØTH HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.589' DKK. Gennem holdingselskabet CARSTEN SCHJØTH HOLDING ApS har Carsten derfor også andele i G.K. TRÅDGNIST ApS (33.34-49.99%) og NC Portfolio 1 ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Carsten Schjøth, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor G.K. TRÅDGNIST ApS kunne fremvise et overskud på 4.204' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.572' DKK (G.K. TRÅDGNIST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.589' DKK (CARSTEN SCHJØTH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.850' DKK (G.K. TRÅDGNIST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Brian Hedelund Nielsen.