Flemming Hvalsøe Fog
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BALTHAZAR A/S (Direktør) |
Største overskud: | 200.077' DKK Y & R DENMARK GROUP A/S (Nu: VML MAP A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.115' DKK SYNTASE A/S (2017) |
Største egenkapital: | 166.378' DKK Y & R DENMARK GROUP A/S (Nu: VML MAP A/S) (2023) |
Største gæld: | 149.541' DKK Y & R DENMARK GROUP A/S (Nu: VML MAP A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 472 årsværk hos Y & R DENMARK GROUP A/S (Nu: VML MAP A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af FOG INK ApS (14 år 4 måneder) |
Seed: 951886271
Det hele begyndte den dag i 1997 i BALTHAZAR A/S (tidligere A/S PSE 17 NR. 1005) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Flemming Hvalsøe Fog i 3 år 2 måneder, inden stoppet d. 8. maj 2000.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. september 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VOLDAVIA A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CultureDrivers ApS
Via VOLDAVIA A/S
Direktørposter (2)
-
CultureDrivers ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2019 -
VOLDAVIA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
VOLDAVIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2013
Tidslinje (40)
-
UTÆNKT IVS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.07.2021
Registreringsdato: 13.07.2021 -
UTÆNKT IVS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2021
Registreringsdato: 15.03.2021 -
Triggerz ApS (Nu: CultureDrivers ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.12.2019
Registreringsdato: 10.12.2019
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.03.2021 - 13.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.07.2017 - 09.12.2019
Reel ejer
03.07.2017 - Stadig aktiv
Direktør
10.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør
28.02.1997 - 29.06.2011
Bestyrelsesmedlem
29.06.2011 - 19.11.2014
Direktør
17.04.2013 - 19.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.02.2007 - 13.07.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.04.2010 - 29.06.2011
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.02.2013 - Stadig aktiv
Ejer
04.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor VOLDAVIA A/S landede et overskud på 1.794' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Triggerz ApS (Nu: CultureDrivers ApS) landede et underskud på 880' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 200.077' DKK (Y & R DENMARK GROUP A/S (Nu: VML MAP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 166.378' DKK (Y & R DENMARK GROUP A/S (Nu: VML MAP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.812' DKK (Triggerz ApS (Nu: CultureDrivers ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Gritt Løschenkohl.