Thomas Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (Ejer) |
Største overskud: | 19.174' DKK HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (2016-17) |
Største underskud: | -513' DKK Baker Tilly Corporate Finance P/S (2020) |
Største egenkapital: | 71.137' DKK ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab (2016) |
Største gæld: | 41.726' DKK BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (2021) |
Flest årsværk: | 124 årsværk hos BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (9 år 9 måneder) |
Seed: 1019782404
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2014 ved RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (tidligere RTC INVEST ApS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Clausen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Thomas nu bestreddet i 9 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 9 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 1.203' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Ejerandel: 100% -
Hovlung v/Thomas Clausen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab
Via RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab -
KOMPLEMENTAR BTD ApS
Via ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab -
Baker Tilly Corporate Finance P/S
Via KOMPLEMENTAR BTD ApS -
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
Via KOMPLEMENTAR BTD ApS -
Dansk Retail Services A/S
Via ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab -
BTU ApS
Via Dansk Retail Services A/S
Direktørposter (3)
-
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2022 -
KOMPLEMENTAR BTD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2022 -
RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2014
Bestyrelsesposter (3)
-
ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2018 -
Baker Tilly Corporate Finance P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.03.2022 -
Dansk Retail Services A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
BTU ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
30.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab -
Stifter og Ejer
31.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
14.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab -
Stifter, Ejer og Direktør
11.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.12.2016 - 29.12.2020
Bestyrelsesmedlem
02.02.2018 - 13.09.2023
Direktør
08.12.2020 - 13.09.2023
Reel ejer
30.12.2020 - 13.02.2024
Ejerandel: 25%
Thomas Clausen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.440' DKK. Gennem holdingselskabet RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab har Thomas derfor også andele i ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab (10-14.99%) og BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (5-9.99%).
Du kan se koncerndiagram for Thomas Clausen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Thomas Clausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab der præsenterede et overskud på 16.208' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Baker Tilly Corporate Finance P/S der præsenterede et underskud på 513' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2018 til i dag hos ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.208' DKK (ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.200' DKK (ONE FIRM Godkendt Revisionsaktieselskab).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (BTU ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Peter Ørnfeldt Thomsen.