Nils Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 4.776' DKK Dyrlægerne Optivet A/S (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.372' DKK Dyrlægerne Optivet A/S (2016) |
Største gæld: | 11.342' DKK Dyrlægerne Optivet A/S (2014) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos Dyrlægerne Optivet A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS (14 år 9 måneder) |
Seed: 1448989061
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2009 i DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS i hvervet som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Nils Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter, Ejer og Direktør har Nils nu besiddet i 14 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 14 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 269' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dyrlægerne Optivet A/S
Via DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet GRS-dyrlægehuse ApS
Via DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
Ejendomsselskabet GRS-dyrlægehuse ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2017 -
Dyrlægerne Optivet A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Dyrlægerne Optivet A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2022
Registreringsdato: 25.04.2022 -
DYRLÆGETEAMET SYDVET A/S (Nu: Dyrlægerne Optivet A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2022
Registreringsdato: 24.04.2022 -
Ejendomsselskabet GRS-dyrlægehuse ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2017
Registreringsdato: 24.04.2017
Blå bog (fortsat)
Nils har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
24.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2014 - 24.04.2022
Bestyrelsesmedlem
25.04.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2009 - 17.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Nils Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.119' DKK. Gennem sit holdingselskab DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS har Nils dermed også andele i Dyrlægerne Optivet A/S (33.34-49.99%) & Ejendomsselskabet GRS-dyrlægehuse ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Nils Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Nils Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i Dyrlægerne Optivet A/S der præsenterede et overskud på 4.776' DKK.
Nils har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år fra 2014 til 2022 hos Dyrlægerne Optivet A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.062' DKK (Dyrlægerne Optivet A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.453' DKK (Ejendomsselskabet GRS-dyrlægehuse ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.119' DKK (DYRLÆGE NILS HANSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nils' netværk er Finn Henrik Hynkemejer.