Michael Holm
Erhvervsaktiv siden: | 27. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 841' DKK HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS (2020) |
Største underskud: | -375' DKK HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS (2017) |
Største egenkapital: | 2.757' DKK M.H. 2000 HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.540' DKK HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS (27 år 7 måneder) |
Seed: 1337551418
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1997 ved HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Michael Holm i 20 år 6 måneder, før stoppet den 18. september 2017.
Nu arbejder virksomheden med landskabspleje. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 528' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M.H. 2000 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS
Via M.H. 2000 HOLDING ApS -
Rødding Hytteby ApS
Via HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS
Direktørposter (2)
-
HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.1997 -
M.H. 2000 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2006
Ejendomme (6)
Tidslinje (9)
-
HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2017
Registreringsdato: 20.09.2017 -
RØDDING OG OMEGNS BRUGSFORENING (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2013
Registreringsdato: 16.05.2013 -
RØDDING OG OMEGNS BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2012
Registreringsdato: 27.11.2012
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
03.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
27.02.1997 - 18.09.2017
Direktør
27.02.1997 - Stadig aktiv
Ejer
27.02.2007 - 20.09.2017
Reel ejer
25.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2011 - 27.11.2012
Bestyrelsesmedlem
27.11.2012 - 16.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M.H. 2000 HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.757' DKK. Igennem holdingselskabet M.H. 2000 HOLDING ApS har Michael derfor også ejerandele i HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Michael Holm, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS kunne offentliggøre et overskud på 841' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS kunne offentliggøre et underskud på 375' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 528' DKK (HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.757' DKK (M.H. 2000 HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.043' DKK (HOLM'S ANLÆGSGARTNERI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Morten Iver Thorøe.