Søren Steffensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PETER BODUM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 552.101' DKK A/S PSE NR. 5417 (Nu: 3C RETAIL A/S) (2015) |
Største underskud: | -63.150' DKK AAGAARD-BRÆMER HOLDING A/S (Nu: H AF 20. FEBRUAR 2015 A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 2.545.480' DKK A/S PSE NR. 5417 (Nu: 3C RETAIL A/S) (2017) |
Største gæld: | 592.904' DKK BISON A/S (Nu: JANSEN EJENDOMME II A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S HABRO-HAYWARDS HEATH (24 år 9 måneder) |
Seed: 493851027
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 ved PETER BODUM A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Steffensen i 4 måneder, før fratrædelsen den 10. oktober 1997.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med porcelæns- og glasvarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.626' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-9
Ejerandel: 10-14.99% -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-20
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S HABRO-HAYWARDS HEATH
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-9 -
K/S HABRO-IPSWICH
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-20
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S HABRO-IPSWICH
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.2019 -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-20
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (64)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-20
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2019
Registreringsdato: 14.03.2019 -
K/S HABRO-IPSWICH
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2019
Registreringsdato: 14.03.2019 -
EST JØRGENSGAARD ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2013
Registreringsdato: 30.10.2013
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
21.09.2005 - 30.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.03.2011 - 04.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2011 - 22.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Steffensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ApS HABRO KOMPLEMENTAR-20 der præsenterede et overskud på 18' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 9 måneder fra 2007 til 2013 hos H AF 20. FEBRUAR 2015 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 63.802' DKK (BISON A/S (Nu: JANSEN EJENDOMME II A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.897' DKK (BIANCO FOOTWEAR A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.117.708' DKK (A/S PSE NR. 5417 (Nu: 3C RETAIL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 306' DKK (ECCOLET PORTUGAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lars Nielsen.